Comandante en Jefe del Ejército de Chile, timeline
Из пројекта Родовид
List of persons titled "Comandante en Jefe del Ejército de Chile"
Приказујем испод 3 резултата почев од #1.
Погледај (претходних 50) (следећих 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- изм 27 новембар 1813 и 2 септембар 1814 (2°) ♂ Bernardo O'Higgins (Riquelme) [O'Higgins] b. 20 август 1778 d. 24 октобар 1842
- изм 27 април 1819 и 28 јануар 1823 (4°) ♂ Bernardo O'Higgins (Riquelme) [O'Higgins] b. 20 август 1778 d. 24 октобар 1842
- изм 10 март 2006 и 10 март 2010 (40°) ♂ Óscar Rodrigo Izurieta Ferrer [Izurieta] b. 18 септембар 1930
Погледај (претходних 50) (следећих 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).