Марфа Ивановна Лашкевич (Долинская) d. 1783 - Индекс потомака
Из пројекта Родовид
Свадба: <2> ♂ Степан Семенович Березовский [Березовские] b. 1720 d. ~ 1761
Смрт: 1783
2
31/2 <1+1> ♂ Яков Григорович Долинский [Долинские] 22/2 <1+1> ♀ Nadia Grigorievna Dolinsky (Miloradovitch) [Dolinsky] 43/2 <1+1> ♂ Іван Григорович Долинський [Долинські] 54/2 <1+1> ♀ Олена Григорівна Долинська [Долинські] 65/2 <1+1> ♂ Федір Григорович Долинський [Долинські] 76/2 <1+1> ♂ Григорій Григорович Долинський [Долинські] 87/2 <1+1> ♂ Петро Григорович Долинський [Долинські] 98/2 <1+1> ♂ Олександр Григорович Долинський [Долинські] 109/2 <1+1> ♀ Уляна Григорівна Долинська [Долинські]3
141/3 <2+4> ♂ Piotr Vassilievitch Miloradovitch [Miloradovitch]Титуле : noble
Титуле : Orel, maréchal de la noblesse
Свадба: <5> ♀ Elizaveta Petrovna Annenkov (Miloradovitch) [Annenkov]
Смрт: 1861
Il fut conseiller d'État valide (Действительный статский советник , 4e rang dans la table des rangs, voir en russe la Table des rangs).
4
161/4 <14+5> ♀ Varvara Petrovna Miloradovitch (van Heiden Reinestein) [Miloradovitch]5
Титуле : comte
Титуле : maréchal de la noblesse
Свадба: <10> ♀ Sophia Mikhaïlovna Dondoukoff-Korsakoff (van Heiden Reinestein) [Dondoukoff-Korsakoff] b. 2 јул 1845 d. 1909
Смрт: 15 јун 1907, Moscou, gouvernement de Moscou de l'Empire russe
1840, il naquit à (aujourd'hui Tallinn) Revel ou Reval du gouvernement d'Estonie.
1858, il fut diplômé du Corps des pages.
1860, il fut diplômé de l'Académie d'artillerie Mikhaïlosky.
1865, il fut fonctionnaire pour des missions spéciales avec les gouverneurs d'Iaroslavl du gouvernement de Moscou et de Voronej du gouvernement de Voronej sous le règne de l'empereur Alexandre II Nikolaïevitch.
1868, il fut membre de la cour régionale de Voronej.
1870, il fut membre de la cour de Justice de Saint-Pétersbourg.
1890, il fut conseiller privé (Тайный советник, 3e rang dans la table des rangs, voir en russe la Table des rangs) sous le règne de l'empereur Alexandre III Alexandrovitch.
1895, il fut maréchal de la noblesse de l'ouïezd d'Opotchka du gouvernement de Pskov sous le règne de l'empereur Nikolaï II Alexandrovitch.
1895-1903, il fut président de la Société Impériale économique libre.
6
201/6 <18+10> ♀ Varvara Petrovna van Heiden Reinestein (Volkov Volkov-Mouromtsev) [Heiden]Титуле : comtesse par naissance
Свадба: <11> ♂ Vladimir Alexandrovitch Volkov (Volkov-Mouromtsev) [Volkov] b. 30 јул 1869 d. 6 јануар 1947
Смрт: 22 фебруар 1961, URSS ou L'Union des républiques socialistes soviétiques
7
211/7 <20+11> ♀ Elena Vladimirovna Volkov [Volkov]Смрт: 1897, Empire russe
Смрт: 8 април 1916, Empire russe
Смрт: 1973, РРФСР, СРСР
Професија : ingénieur
Број брака: 2
Свадба: <12> ♀ Наталія Петрівна Толста (Волков, Роман) [Толсті] b. 17 јул 1901 d. 11 јануар 1981, 1
Смрт: 18 април 1995
- Traduit de la fiche russe
Il passa sa jeunesse dans le district de Vyazma du gouvernement de Smolensk.
1920, après la Révolution d'Octobre, il alla en Crimée.
1921, il vécut à Feodosia ou Théodosie.
Il émigra en Angleterre.
Il vécut à Paris.
1947, après la mort de son père, il adopta le nom de Volkov-Mouromtsev.