Алексей Сергеевич Уваров b. 12 март 1824 d. 10 јануар 1885 - Индекс потомака
Из пројекта Родовид
Титуле : Российская империя, граф
Свадба: <1> ♀ Прасковья Сергеевна Щербатова (Уварова) [Щербатовы] b. 9 април 1840 d. 30 јун 1924
Смрт: 10 јануар 1885, Москва, Российская империя, 29.12.1884-стар.стиль
В 1845 г., пройдя курс обучения в Санкт-Петербургском университете, закончил своё образование в Берлине и Гейдельберге.
В 1848 г. провёл исследование древностей на юге России и результаты издал на русском и французском языках труд «Исследования древностей южной России и берегов Черного моря», который принёс ему широкую известность.
В 1851 г. участвовал в раскопках на территории древнего Суздальского княжества, где открыл свыше 750 курганов. На основании результатов раскопок написал исследовательскую работу «Меряне и их быт по курганным раскопкам».
В 1853 и 1854 гг. занимался раскопками в Таврической губернии.
В 1857 г. учредил Уваровские премии при Академии наук, названные в честь его отца. В это же время был избран руководителем отдела русской и славянской археологии.2
Титуле : граф
Свадба: <2> ♀ Анна Ивановна Штенберг (Уварова) [Штенберги]
Степен образовања : 1883, окончил юридический факультет Московского университета
Професија : 1886, [[камер-юнкер]] Высочайшего двора
Професија : 1906, [[статский советник]]
Смрт: 1913
С 1885 года служил чиновником особых поручений при Варшавском генерал-губернаторе. В 1887—1888 годах был заведующим одним из делопроизводств в канцелярии генерал-губернатора. В 1890 году вышел в отставку и поселился в своем имении Саратовской губернии, где посвятил себя ведению хозяйства и общественной деятельности. Избирался гласным Саратовского уездного и губернского земских собраний, гласным Саратовской городской думы, почетным мировым судьей по Вольскому уезду (с 1892), а также председателем Вольской уездной земской управы (1894—1895). Состоял председателем ревизионной комиссии Саратовского губернского земства. В 1900 году принимал участие во Всемирной выставке в Париже и был награждён орденом Почётного легиона.
В июле—ноябре 1904 года служил чиновником особых поручений при Главном управлении по делам местного хозяйства МВД. Был членом «Союза 17 октября», представлял его Саратовский отдел на 2-м съезде партии в мае 1907 года. В том же году был избран членом III Государственной думы от съезда землевладельцев Саратовской губернии. Входил во фракцию октябристов, с 3-й сессии — беспартийный, с 5-й — во фракцию прогрессистов.
17 ноября 1909 года состоялась дуэль между графом Уваровым и лидером фракции октябристов Гучковым: последний вызвал графа на дуэль и отказался от примирения. Граф Уваров был легко ранен, после дуэли вышел из состава фракции. С 1912 года был членом ЦК партии прогрессистов.Титуле : по рождению, графиня
Смрт: 1934
Титуле : граф
Степен образовања : окончил университетское отделение Катковского лицея
_MILT: [[корнет]] Кавалергардского полка
Смрт: 3 фебруар 1888, Санкт-Петербург
Сахрана: Новодевичий монастырь, Москва
Титуле : по рождению, графиня
Смрт: 7 октобар 1863
Титуле : по рождению, графиня
Смрт: 1953
Титуле : граф
Свадба: <4> ♀ Екатерина Васильевна Гудович (Уварова) [Гудовичи] b. 13 мај 1868 d. 15 децембар 1948
Степен образовања : 1889, Москва, окончил историко-филологический факультет Московского университета
_MILT: 1889, [[вольноопределяющийся]] Сунженско-Владикавказского 1-го казачьего полка
Степен образовања : 1890, окончил Ставропольское юнкерское училище
_MILT: 1890, [[хорунжий]]
Професија : од 1902, Можайск, председатель Можайской уездной земской управы
Професија : од 23 септембар 1909, член Государственного совета по выборам
Професија : 1912, [[шталмейстер]] Высочайшего двора
Професија : 8 јануар 1914, [[действительный статский советник]]
Смрт: 1948, Ницца, Франция
Еще будучи студентом записался в казачье сословие Терского казачьего войска. В 1891 году вышел в запас в чине хорунжего и поселился в родовом имении Московской губернии «Поречье», где посвятил себя сельскому хозяйству и общественной службе по земству. С 1891 года состоял почетным мировым судьей по Можайскому уезду. Избирался гласным Можайского и Бронницкого уездных и Московского губернского земских собраний. Был председателем и членом многих комиссий губернского земства, принимал деятельное участие в комиссии по обсуждению земских реформ. В 1904 году участвовал в Особом совещании о нуждах сельско-хозяйственной промышленности. Кроме того, состоял почетным попечителем Можайского реального училища, членом Романовского комитета для воспособления делу призрения сирот сельского населения, а также членом Главного комитета Всероссийского земского союза.
С началом Первой мировой войны, 12 августа 1914 года поступил в свой полк с назначением младшим офицером сотни. Затем сам командовал сотней. За боевые отличия был награждён тремя орденами. В июне 1916 года был отчислен из армии в связи с операцией по поводу грыжи.
После Октябрьской революции переехал с семьей в Москву. Входил в Главный совет Всероссийского союза земельных собственников. Затем выехал в Ессентуки, в 1919 году — в Майкоп. В Вооруженных силах Юга России состоял по ведомству министерства внутренних дел, в 1919 году занимал должность помощника по гражданской части правителя Ингушетии. В эмиграции в Югославии, затем во Франции.Титуле : граф
Свадба: <5> ♀ Елизавета Николаевна Хомякова (Уварова) [Хомяковы] d. 1959
Професија : 1916, Российская империя, член Государственного совета
Смрт: 29 септембар 1934, Белград, Королевство Югославия
3
121/3 <3+4> ♀ Варвара Фёдоровна Уварова (Мещеринова) [Уваровы]Титуле : по рождению, графиня
Свадба: <6> ♂ С. А. Мещеринов [Мещериновы] b. 1890 d. 1978
Смрт: 1966
Титуле : по рождению, графиня
Титуле : по браку, княгиня
Смрт: 1975
Титуле : граф
Свадба: <8> ♀ Екатерина Николаевна Клейнмихель (Уварова) [Клейнмихель] b. 1913 d. 1990
Смрт: 1987
4
141/4 <10+7> ♂ Степан Игоревич Уваров [Уваровы]5
151/5 <14+9> ♂ Джейсон-Стефен Уваров [Уваровы]Титуле : граф
Титуле : граф
Титуле : граф
Титуле : граф
Титуле : граф
6
211/6 <16+10> ♀ Лара Александра (Lara Alexandra) Уварова [Уваровы]Титуле : по рождению, графиня