Михаил Григорьвич Заруцкий b. 9 октобар 1848
Из пројекта Родовид
Рођени род | Заруцкие |
Пол | мушки |
Цело име (рођено) | Михаил Григорьвич Заруцкий |
Родитељи
♂ Григорий Николаевич Заруцкий [Заруцкие] b. 14 јануар 1817 d. 18 септембар 1864 ♀ Февронья Анисимовна Казанская (Заруцкая) [Казанские] b. 1824 d. 1876 |
Догађаји
9 октобар 1848 Рођење:
Свадба: ♀ Александра Сергеевна Ильинская (Заруцкая) [Ильинские] b. 1845
8 мај 1874 Рођење једног детета: ♂ Николай I Михайлович Заруцкий [Заруцкие] b. 8 мај 1874 d. 17 септембар 1874
30 октобар 1874 Рођење једног детета: ♂ Николай II Михайлович Заруцкий [Заруцкие] b. 30 октобар 1874
1879 Рођење једног детета: ♂ Александр Михайлович Заруцкий [Заруцкие] b. 1879
1882 Рођење једног детета: ♀ Мария Михайловна Заруцкая [Заруцкие] b. 1882
1885 Рођење једног детета: ♀ София Михайловна Заруцкая (Черкасова) [Заруцкие] b. 1885
1888 Рођење једног детета: ♀ Вера Михайловна Заруцкая [Заруцкие] b. 1888
Напомена
https://storage.yandexcloud.net/cadvmp/RT-YarIRO-Navigator-2/Documents/CL/80885.pdf
Извори
- ↑ Рыбинский филиал ГАЯО ф.72 оп.1 д.121; Рыбинский филиал ГАЯО ф.162 оп.1 д.159; Рыбинский филиал ГАЯО ф.419 оп.4 д.137; Рыбинский филиал ГАЯО ф.419 оп.4 д.192; Рыбинский филиал ГАЯО ф.419 оп.4 д.195 - Обучался в Ярославском духовном уездном училище и уволен из среднего отделения указом Ярославской духовной консистории от 15 июня 1863 года. Определен пономарем к церкви того же села исправляющим должность дьячка 27 июня 1864 года. Высокопреосвященнейшим Нилом определен на должность пономаря 22 октября 1865 года. Архиепископом Иоанафаном определен на должность штатного псаломщика и рукоположен на псаломщическую вакансию в сане диакона 12 января 1885 года, а 24 июля 1901 года им же определен на должность штатного диакона. С 1 ноября 1906 года состоит законоучителем 1-го класса двухклассного Копринского министерского училища. Состоит законоучителем в Копринском начальном училище в деревне Погорелки. Грамоту имеет
Од прародитеља до унучад