Nejmeddine Ben Ali
Iz projekta Родовид
Особа:1214884
Lineage | Ben Ali |
Sex | Male |
Full name (at birth) | Nejmeddine Ben Ali |
Parents
♂ Slaheddine Ben Ali [Ben Ali] d. 13 jun 2016 |
From grandparents to grandchildren
Grandparents
Grandparents
Parents
♂ Zine El Abidine Ben Ali
birth: 3 septembar 1936, Hammam Sousse
caste: 1964 - 1974, Directeur de la Sécurité militaire, fondateur de la Direction
marriage: ♀ w Naïma El Kefi
caste: decembar 1977 - januar 1980, Directeur général de la Sûreté nationale
caste: april 1980 - januar 1984, Varsovie, Ambassadeur de la République Tunisienne à la République populaire de Pologne
caste: januar 1984 - 29 oktobar 1984, Directeur général de la Sûreté nationale
caste: 29 oktobar 1984 - 23 oktobar 1985, Secrétaire d'État de la Sûreté nationale
caste: 23 oktobar 1985 - 28 april 1986, Ministre de la Sûreté nationale
caste: 28 april 1986 - 7 novembar 1987, Ministre de l'Intérieur
caste: 2 oktobar 1987 - 7 novembar 1987, Premier ministre de la République Tunisienne et Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
caste: 7 novembar 1987 - 14 januar 2011, Président de la République Tunisienne
caste: 7 novembar 1987 - 18 januar 2011, Président du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) rebaptisé Rassemblement Constitutionnel Démocratique (R.C.D.) Radié du parti après sa fuite
divorce: ♀ w Naïma El Kefi
marriage: ♀ w Leïla Trabelsi
immigration: 14 januar 2011, Djeddah, Arabie Saoudite, Quitte le pouvoir et prend la fuite par avion
death: 19 septembar 2019, Djeddah
caste: 1964 - 1974, Directeur de la Sécurité militaire, fondateur de la Direction
marriage: ♀ w Naïma El Kefi
caste: decembar 1977 - januar 1980, Directeur général de la Sûreté nationale
caste: april 1980 - januar 1984, Varsovie, Ambassadeur de la République Tunisienne à la République populaire de Pologne
caste: januar 1984 - 29 oktobar 1984, Directeur général de la Sûreté nationale
caste: 29 oktobar 1984 - 23 oktobar 1985, Secrétaire d'État de la Sûreté nationale
caste: 23 oktobar 1985 - 28 april 1986, Ministre de la Sûreté nationale
caste: 28 april 1986 - 7 novembar 1987, Ministre de l'Intérieur
caste: 2 oktobar 1987 - 7 novembar 1987, Premier ministre de la République Tunisienne et Secrétaire-général du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.)
caste: 7 novembar 1987 - 14 januar 2011, Président de la République Tunisienne
caste: 7 novembar 1987 - 18 januar 2011, Président du Parti Socialiste Destourien (P.S.D.) rebaptisé Rassemblement Constitutionnel Démocratique (R.C.D.) Radié du parti après sa fuite
divorce: ♀ w Naïma El Kefi
marriage: ♀ w Leïla Trabelsi
immigration: 14 januar 2011, Djeddah, Arabie Saoudite, Quitte le pouvoir et prend la fuite par avion
death: 19 septembar 2019, Djeddah
Parents
== 3 ==
== 3 ==